EP0384030 - Vorrichtung für die Einspeisung von Schüttgut [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.1992 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.11.1992 [1992/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIGNODE SYSTEM GMBH Magnusstrasse 18 D-4220 Dinslaken / DE | [1990/35] | Erfinder | 01 /
Limper, Andreas, Dipl.-Ing. Von Staufenbergstrasse 10 D-5963 Wenden/Schönau / DE | [1990/35] | Vertreter | Andrejewski, Walter, et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Partner Postfach 10 02 54 45002 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [1990/35] | Andrejewski, Walter, Dr., et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Partner Postfach 10 02 54 D-45002 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89123531.9 | 20.12.1989 | [1990/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893905535 | 23.02.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3905535 | [1990/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0384030 | Datum: | 29.08.1990 | Sprache: | DE | [1990/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0384030 | Datum: | 09.01.1991 | Sprache: | DE | [1991/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1990 | Klassifikation | IPC: | B29C47/10, B65G65/46, B65D88/68, B30B15/30 | [1991/01] | CPC: |
B29C31/02 (EP,US);
B01F27/2123 (EP,US);
B65D88/68 (EP,US);
B65G65/463 (EP,US);
B29K2105/26 (EP,US)
|
Frühere IPC [1990/35] | B65G65/46, B30B15/30 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung für die Einspeisung von Schüttgut | [1990/35] | Englisch: | Feeding device for bulk material | [1990/35] | Französisch: | Dispositif pour l'alimentation de matières en vrac | [1990/35] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 15.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/06] | 16.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.1992 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1992/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CH507138 (BUSS AG [CH]); | [X]US3248019 (KOHLER KARL A); | [A]GB2116865 (BICC PLC); | [A]DD227648 (KARL MARX STADT MASCHF [DD]) |