EP0339709 - Schimmelhemmende Zusammensetzungen und Verfahren zur Kontrolle von Schimmelinfektionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.02.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck & Co., Inc. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | [N/P] |
Frühere [1989/44] | Für alle benannten Staaten MERCK & CO. INC. 126, East Lincoln Avenue P.O. Box 2000 Rahway New Jersey 07065-0900 / US | Erfinder | 01 /
Onishi, Janet C. 350 Cherry Hill Road Mountainside New Jersey 07092 / US | 02 /
Patchett, Arthur A. 1090 Minisink Way Westfield New Jersey 07090 / US | [1989/44] | Vertreter | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Frühere [1993/20] | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex CM20 2QR / GB | ||
Frühere [1989/44] | Hesketh, Alan, Dr. European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex, CM20 2QR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89200933.3 | 13.04.1989 | [1989/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880182615 | 18.04.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 182615 | [1989/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0339709 | Datum: | 02.11.1989 | Sprache: | EN | [1989/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0339709 | Datum: | 27.06.1990 | Sprache: | EN | [1990/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0339709 | Datum: | 31.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.1990 | Klassifikation | IPC: | A61K31/575, // (A61K31/575, 31:335) | [1989/44] | CPC: |
A61K31/575 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P43/00 (EP)
| C-Set: |
A61K31/575, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/575, A61K31/335 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1989/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schimmelhemmende Zusammensetzungen und Verfahren zur Kontrolle von Schimmelinfektionen | [1989/44] | Englisch: | Antifungal compositions and method of controlling mycotic infections | [1989/44] | Französisch: | Compositions antifongiques et procédé pour contrôler les infections mycosiques | [1989/44] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 06.11.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/01] | 04.09.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.03.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.07.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.10.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.10.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.10.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DE | 31.03.1993 | FR | 31.03.1993 | IT | 31.03.1993 | NL | 31.03.1993 | CH | 30.04.1993 | LI | 30.04.1993 | GB | 30.06.1993 | [2006/14] |
Frühere [1999/42] | DE | 31.03.1993 | |
IT | 31.03.1993 | ||
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
GB | 30.06.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Frühere [1994/41] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
GB | 30.06.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Frühere [1994/24] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
FR | 20.08.1993 | ||
Frühere [1994/18] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
CH | 30.04.1993 | ||
LI | 30.04.1993 | ||
Frühere [1994/03] | DE | 31.03.1993 | |
NL | 31.03.1993 | ||
Frühere [1993/51] | NL | 31.03.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - DIALOG 5686871 Embase (Exerpta Medica) 82-89/15524, Embase no. 84182537; OEHLSCHLAGER et al.: "Azasterol inhibition of Deltasup 2sup 4-sterol methyltransferase of saccharomyces cerevisiae", & BIOCHEMISTRY (USA), 1984, 23/16 (3582-3589) | [A] - DIALOG 6307861 Embase (Exerpta Medica) 82-89/15524 Embase no. 87044510; GEORGOPAPADAPKOU et al.: "Effect of antifungal agents on lipid biosynthesis and membrane integrity in Candida albicans", & ANTIMICROB. AGENTS CHEMOTHER. (USA), 1987, 31/1 (45-51) | [A] - BIOLOGICAL ABSTRACTS, vol. 80, 1985, abstract no. 108104, Biological Abstracts Inc., Philadelphia, PA, US; T.J. BACH: "Selected natural and synthetic enzyme inhibitors of sterol biosynthesis as molecular probes for in vivo studies concerning the regulation of plant growth", & PLANT SCI (SHANNON) 39(3): 183-188. 1985 |