EP0360316 - Alkalimetalldampfspender [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Van der Marel, Cornelis c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1990/13] | Vertreter | Raap, Adriaan Yde, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Raap, Adriaan Yde, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89202190.8 | 30.08.1989 | [1990/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19880002172 | 02.09.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8802172 | [1990/13] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0360316 | Datum: | 28.03.1990 | Sprache: | EN | [1990/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0360316 | Datum: | 30.11.1994 | Sprache: | EN | [1994/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.02.1990 | Klassifikation | IPC: | H01J9/395, H01J9/12 | [1990/13] | CPC: |
H01J9/395 (EP,KR,US);
H01J9/12 (EP,US);
H01J2201/3426 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1990/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Alkalimetalldampfspender | [1990/13] | Englisch: | Alkali metal vapour dispenser | [1990/13] | Französisch: | Dispensateur de vapeur de métal alcalin | [1990/13] | Prüfungsverfahren | 26.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/47] | 02.10.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.01.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.01.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.05.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.08.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.08.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.08.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 30.11.1994 | NL | 30.11.1994 | [2008/01] |
Frühere [1999/42] | IT | 30.11.1994 | |
NL | 30.11.1994 | ||
Frühere [1995/35] | NL | 30.11.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1194303 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]); | [A]US3945949 (VAN VUCHT JOHANNES HENDRIKUS N, et al); | [A]US4195891 (HELLIER STEPHEN J [IT]) |