EP0364034 - Maschine für die Herstellung von Zigarren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.07.1993 [1993/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tabacofina-Vander Elst Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 2520 Edegem / BE | [N/P] |
Frühere [1990/26] | Für alle benannten Staaten Tabacofina-Vander Elst Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 B-2520 Edegem / BE | ||
Frühere [1990/16] | Für alle benannten Staaten TABACOFINA Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan, 43 B-2520 Edegem / BE | Erfinder | 01 /
De Graef, Walter Flamingostraat 31 B-2060 Antwerpen (Merksem) / BE | [1990/16] | Vertreter | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 2600 Antwerpen (Berchem) / BE | [N/P] |
Frühere [1990/26] | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 B-2600 Antwerpen (Berchem) / BE | ||
Frühere [1990/16] | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. b.v.b.a. Fruithoflaan, 105 Bus 3 B-2600 Antwerpen (Berchem) / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89202519.8 | 06.10.1989 | [1990/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19880001174 | 12.10.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 8801174 | [1990/16] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0364034 | Datum: | 18.04.1990 | Sprache: | FR | [1990/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0364034 | Datum: | 05.08.1992 | Sprache: | FR | [1992/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.1990 | Klassifikation | IPC: | A24C3/00, A24C1/38 | [1990/16] | CPC: |
A24C1/38 (EP);
A24C3/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1990/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Maschine für die Herstellung von Zigarren | [1990/16] | Englisch: | Machine for making cigars | [1990/16] | Französisch: | Machine pour la fabrication de cigares | [1990/16] | Prüfungsverfahren | 11.06.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/32] | 03.01.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.01.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.05.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.11.1991 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   13.11.1991 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1941643 ; | [A]US3237628 ; | [A]US3269393 |