EP0335622 - Pechkohlenstoffaser mit hoher Zugfestigkeit und hohem Elastizitätsmodulus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tonen Corporation 1-1 Hitotsubashi, 1-Chome Chiyoda-Ku Tokyo 100 / JP | [1991/02] |
Frühere [1989/40] | Für alle benannten Staaten TOA NENRYO KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1 Hitotsubashi, 1-Chome Chiyoda-Ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Naita, Tsutomu c/o Toa Nenryo Kogyo Kabushiki Kaisha 1-1 Hitotsubashi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 02 /
Komine, Kikuji c/o Toa Nenryo Kogyo Kabushiki Kaisha 1-1 Hitotsubashi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Nishimura, Genshiro c/o Toa Nenryo Kogyo Kabushiki Kaisha 1-1 Hitotsubashi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [1989/40] | Vertreter | Hughes, Brian Patrick, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks, Kent TN13 2BN / GB | [N/P] |
Frühere [1989/40] | Hughes, Brian Patrick, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks, Kent TN13 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89302979.3 | 23.03.1989 | [1989/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880073779 | 28.03.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7377988 | JP19890049779 | 03.03.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4977989 | [1989/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0335622 | Datum: | 04.10.1989 | Sprache: | EN | [1989/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0335622 | Datum: | 23.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0335622 | Datum: | 15.03.1995 | Sprache: | EN | [1995/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.09.1991 | Klassifikation | IPC: | D01F9/14 | [1989/40] | CPC: |
D01D4/027 (EP,US);
D01F9/14 (EP,US);
D01F9/145 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1989/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pechkohlenstoffaser mit hoher Zugfestigkeit und hohem Elastizitätsmodulus | [1989/40] | Englisch: | High strength, high modulus pitch-based carbon fiber | [1989/40] | Französisch: | Fibres de carbone à base de brai, ayant une ténacité et un module d'élasticité élevés | [1989/40] | Prüfungsverfahren | 21.03.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/21] | 05.07.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.09.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.11.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.11.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.12.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 15.03.1995 | [2008/01] |
Frühere [1999/42] | IT | 15.03.1995 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0168639 (TEIJIN LTD [JP]); | [X]EP0245035 (TOA NENRYO KOGYO KK [JP]); | [XP]US4775589 (HAMADA TAKESHI [JP], et al); | [XP]EP0294112 (TOA NENRYO KOGYO KK [JP]) |