EP0346146 - Tischverschiebeapparat für Zahnradnachbearbeitungsmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.11.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.11.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.12.1993 [1993/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KANZAKI KOKYUKOKI MFG. CO., LTD. 18-1, 2-chome Inadera Amagasaki / JP | [N/P] |
Frühere [1989/50] | Für alle benannten Staaten KANZAKI KOKYUKOKI MFG. CO., LTD. 18-1, 2-chome Inadera Amagasaki / JP | Erfinder | 01 /
Mihara, Toshihide 12-18, 3-chome Tomatsu-cho Amagasaki / JP | 02 /
Yoshida, Ryoji 26-32, Higashi-2-chome Senriyama Suita / JP | [1989/50] | Vertreter | Valentine, Francis Anthony Brinsley, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [1989/50] | Valentine, Francis Anthony Brinsley, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89305868.5 | 09.06.1989 | [1989/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880142402 | 09.06.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14240288 | [1989/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0346146 | Datum: | 13.12.1989 | Sprache: | EN | [1989/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0346146 | Datum: | 02.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.1991 | Klassifikation | IPC: | B23F23/12, B23F19/00, B23F19/06, B23Q1/14 | [1992/01] | CPC: |
B23F19/06 (EP,US);
B23F23/1293 (EP,US);
B23Q1/4809 (EP,US);
B23Q1/621 (EP,US);
Y10T409/10636 (EP,US);
Y10T409/30868 (EP,US);
Y10T74/18648 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1989/50] | B23F23/12, B23F19/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1989/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tischverschiebeapparat für Zahnradnachbearbeitungsmaschinen | [1989/50] | Englisch: | Table traversing apparatus for gear finishing machines | [1989/50] | Französisch: | Appareil pour le déplacement des tables des machines pour le finissage de roues dentées | [1989/50] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 30.01.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/14] | 03.02.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/52] | 03.08.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1993/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1993 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1087708 (JOHN ALFRED MILLS); | [A]GB943478 (JOHN ALFRED MILLS); | [A]DE3320129 ; | [A]US2581700 (PRAEG WALTER S); | [A]US1443899 (CHARLES KUSOLD); | [A]DE1127680 (ERICH TILLMANNS) |