EP0376459 - Aufzeichnungsköpfe mit Seitenabschirmung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2004 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: LU | veröffentlicht am 15.09.2004 [2004/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUANTUM CORPORATION 500 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | [N/P] |
Frühere [1995/13] | Für alle benannten Staaten QUANTUM CORPORATION 500 McCarthy Boulevard Milpitas California 95035 / US | ||
Frühere [1990/27] | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 111 Powdermill Road Maynard Massachusetts 01754-1418 / US | Erfinder | 01 /
Das, Shyam Chandra 7, Shadow Oak Drive Sudbury Massachusetts 01776 / US | [1990/27] | Vertreter | Goodman, Christopher, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Frühere [1990/27] | Goodman, Christopher, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89311811.7 | 15.11.1989 | [1990/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880292397 | 30.12.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 292397 | [1990/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0376459 | Datum: | 04.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0376459 | Datum: | 13.10.1993 | Sprache: | EN | [1993/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0376459 | Datum: | 02.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.1993 | Klassifikation | IPC: | G11B5/11, G11B5/127, G11B5/187, G11B5/31, G11B5/33, G11B5/39 | [1997/18] | CPC: |
G11B5/3925 (EP);
G11B5/11 (EP);
G11B5/1278 (EP);
G11B5/187 (EP);
G11B5/3116 (EP);
G11B5/3143 (EP);
|
Frühere IPC [1990/27] | G11B5/127, G11B5/187, G11B5/33, G11B5/11, G11B5/39, // G11B5/31 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aufzeichnungsköpfe mit Seitenabschirmung | [1990/27] | Englisch: | Recording heads with side shields | [1990/27] | Französisch: | Têtes d'enregistrement à écrans latéraux | [1990/27] | Prüfungsverfahren | 24.11.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/27] | 05.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.11.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.12.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.12.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.05.1997 | BE | 02.05.1997 | CH | 02.05.1997 | ES | 02.05.1997 | GR | 02.05.1997 | LI | 02.05.1997 | SE | 02.08.1997 | LU | 15.11.1997 | [2004/38] |
Frühere [2002/24] | AT | 02.05.1997 | |
BE | 02.05.1997 | ||
CH | 02.05.1997 | ||
ES | 02.05.1997 | ||
GR | 02.05.1997 | ||
LI | 02.05.1997 | ||
SE | 02.08.1997 | ||
LU | 30.11.1997 | ||
Frühere [2000/04] | AT | 02.05.1997 | |
BE | 02.05.1997 | ||
CH | 02.05.1997 | ||
GR | 02.05.1997 | ||
LI | 02.05.1997 | ||
SE | 02.08.1997 | ||
LU | 30.11.1997 | ||
Frühere [1998/12] | AT | 02.05.1997 | |
BE | 02.05.1997 | ||
CH | 02.05.1997 | ||
LI | 02.05.1997 | ||
SE | 02.08.1997 | ||
Frühere [1998/10] | AT | 02.05.1997 | |
BE | 02.05.1997 | ||
CH | 02.05.1997 | ||
LI | 02.05.1997 | ||
Frühere [1998/04] | AT | 02.05.1997 | |
CH | 02.05.1997 | ||
LI | 02.05.1997 | ||
Frühere [1998/02] | AT | 02.05.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]JP1091313 ; | [A]JP59119522 ; | [A]JP57189321 ; | [A]JP59227022 ; | [A]JP62291713 ; | [A]JP58108018 ; | [A]JP63029311 ; | [X]US3355727 (GAUBATZ DONALD C); | [X]GB2092807 (OLIVETTI & CO SPA); | [XP]WO8802166 (JAPAN BROADCASTING CORP [JP], et al); | [XP]JPH01224909 (HITACHI LTD); | [XP]EP0333347 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]) | [XP] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 324 (P-903)(3672) 21 July 1989 & JP-A-10 91 313 ( NEC CORP ), & JP1091313 A 19890721 | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 23, no. 11, April 1981, ARMONK, NY, US pages 5097 - 5098 P. A. ALBERT ET AL. | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 248 (P-313)14 November 1984 & JP-A-59 119 522 ( SUWA SEIKOSHA K.K. ) 10 July 1984, & JP59119522 A 19840710 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 038 (P-176)16 February 1983 & JP-A-57 189 321 ( FUJITSU K. K. ) 20 November 1982, & JP57189321 A 19821120 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 105 (P-354)9 May 1985 & JP-A-59 227 022 ( SANYO DENKI K.K. ) 20 December 1984, & JP59227022 A 19841220 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 180 (P-709)27 May 1988 & JP-A-62 291 713 ( NEC CORP ) 18 December 1987, & JP62291713 A 19871218 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 212 (P-224)20 September 1983 & JP-A-58 108 018 ( SUWA SEIKOSHA K.K. ) 28 June 1983, & JP58108018 A 19830628 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 238 (P-726)7 July 1988 & JP-A-63 029 311 ( ALPS ELECTRIC CO LTD ) 8 February 1988, & JP63029311 A 19880208 | Prüfung | US4374403 | EP0317633 |