Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
09.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.11.1995 [1995/48] |
24.11.1993 | Erster Prüfungsbericht | |
21.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 09.09.1992 [1992/37] |
27.11.1991 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 15.01.1992 [1992/03] |
13.04.1990 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 30.05.1990 [1990/22] |