Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | ES | | FR | | GB | | GR | | IT | | LI | | LU | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 29.06.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[1995/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1994 | 06   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 30.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 15.01.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 09.09.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19920713 | | Datum des Ereignisses: | 12.01.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19931129 | | Datum des Ereignisses: | 29.11.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19950601 | | Datum des Ereignisses: | 27.11.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 13.04.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 09.10.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |