EP0370820 - In der Wärme nichtklebriger Sack [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.11.1995 [1995/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten POLYPLASTICS CO. LTD. 3-13, Azuchicho, 2-chome Chuo-Ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | [N/P] |
Frühere [1990/22] | Für alle benannten Staaten POLYPLASTICS CO. LTD. 3-13, Azuchicho, 2-chome Chuo-Ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | Erfinder | 01 /
Nedzu, Shigeru 324 Miyashita Fuji-shi Shizuoka / JP | 02 /
Ito, Haruyasu 885-11, Miyajima Fuji-shi Shizuoka / JP | [1990/22] | Vertreter | Jackson, Peter, et al Barker Brettell 10-12 Priests Bridge London SW15 5JE / GB | [N/P] |
Frühere [1990/22] | Jackson, Peter, et al HYDE, HEIDE & O'DONNELL 10-12 Priests Bridge London SW15 5JE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89312199.6 | 23.11.1989 | [1990/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880297923 | 25.11.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29792388 | [1990/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0370820 | Datum: | 30.05.1990 | Sprache: | EN | [1990/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0370820 | Datum: | 15.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1991 | Klassifikation | IPC: | C08L23/04, C08J5/18, B65D1/00, // (C08L23/04, :, 67:02) | [1992/03] | CPC: |
C08J5/18 (EP,KR,US);
C08L67/02 (KR);
B29C48/16 (KR);
B32B27/08 (KR);
B32B27/32 (KR);
B32B27/36 (KR);
B65D77/00 (KR);
C08L23/06 (KR);
C08L23/0815 (EP,US);
B32B2439/00 (KR);
C08J2323/04 (EP,US);
C08L2203/16 (KR);
C08L67/00 (EP,US);
Y10T428/1334 (EP,US);
Y10T428/1345 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08L23/0815, C08L2666/18 (EP,US)
|
Frühere IPC [1990/22] | C08L23/04, C08J5/18, B65D1/00, // (C08L23/04, 67:02) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | In der Wärme nichtklebriger Sack | [1990/22] | Englisch: | Bag with resistance to thermal adhesion | [1990/22] | Französisch: | Emballage non collant à la chaleur | [1990/22] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 13.07.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/37] | 29.11.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.03.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.05.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.05.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.06.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/48] | 29.06.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1995/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1994 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP56013165 ; | [A]JP60180833 ; | [A]DE2926439 (MITSUI PETROCHEMICAL IND); | [A]EP0218355 (MOBIL OIL CORP [US]); | [A]EP0219315 (DOW CHEMICAL CO [US]) | [A] - WORLD PATENTS INDEX LATEST Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 81-24128D & JP-A-56 013 165 (TOYOBO), & JP56013165 A 00000000 | [A] - WORLD PATENTS INDEX LATEST Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 85-267339 & JP-A-60 180 833 (TORAY), & JP60180833 A 00000000 |