EP0327450 - Servolenkung mit variabler Lenkhilfe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.1993 [1993/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AUTOMOBILES PEUGEOT 75, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris / FR | Für alle benannten Staaten AUTOMOBILES CITROEN 62, Boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly-sur-Seine / FR | [N/P] |
Frühere [1989/32] | Für alle benannten Staaten AUTOMOBILES PEUGEOT 75, Avenue de la Grande-Armée F-75116 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten AUTOMOBILES CITROEN 62, Boulevard Victor Hugo F-92200 Neuilly-sur-Seine / FR | Erfinder | 01 /
Camus, Gérard 15, rue des Bouchères F-95240 Cormeilles-en-Parisis / FR | [1989/32] | Vertreter | Boivin, Claude 9, rue Edouard-Charton 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Frühere [1989/32] | Boivin, Claude 9, rue Edouard-Charton F-78000 Versailles / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89400277.3 | 01.02.1989 | [1989/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19880001542 | 02.02.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8801542 | [1989/32] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0327450 | Datum: | 09.08.1989 | Sprache: | FR | [1989/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0327450 | Datum: | 22.04.1992 | Sprache: | FR | [1992/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.04.1989 | Klassifikation | IPC: | B62D5/06 | [1989/32] | CPC: |
B62D6/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT [1989/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Servolenkung mit variabler Lenkhilfe | [1989/32] | Englisch: | Variable power steering | [1989/32] | Französisch: | Direction assistée à assistance variable | [1989/32] | Prüfungsverfahren | 31.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/32] | 10.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.08.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.10.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.10.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.01.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4481866 ; | [A]FR2394437 ; | [A]FR2216162 |