EP0330574 - Transportfahrzeug mit seitlich bewegbaren Ladearmen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MARREL Zone Industrielle Sud F-42160 Andrézieux-Bouthéon / FR | [1992/24] |
Frühere [1989/35] | Für alle benannten Staaten BENNES MARREL Zone Industrielle Sud F-42161 Andrézieux-Bouthéon / FR | Erfinder | 01 /
Lambert, Bernard Les Charmes Chevagny Les Chevrières F-71960 Pierreclos / FR | 02 /
Chalavon, Jacques Les Chatons Rue du Chemin Vert F-42340 Veauche / FR | [1989/35] | Vertreter | Santarelli Tour Trinity 1 bis Esplanade de la Défense 92035 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1989/35] | Rinuy, Santarelli 14, avenue de la Grande Armée F-75017 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89400507.3 | 23.02.1989 | [1989/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19880002243 | 24.02.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8802243 | [1989/35] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0330574 | Datum: | 30.08.1989 | Sprache: | FR | [1989/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0330574 | Datum: | 22.04.1992 | Sprache: | FR | [1992/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.1989 | Klassifikation | IPC: | B60P1/48 | [1989/35] | CPC: |
B60P1/483 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Transportfahrzeug mit seitlich bewegbaren Ladearmen | [1989/35] | Englisch: | Transport vehicle with laterally mobile loading arms | [1989/35] | Französisch: | Véhicule de transport à bras de chargement latéralement mobiles | [1989/35] | Prüfungsverfahren | 13.10.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/49] | 11.01.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.07.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.04.1992 | ES | 22.04.1992 | GR | 22.04.1992 | IT | 22.04.1992 | NL | 22.04.1992 | SE | 22.04.1992 | [2002/24] |
Frühere [2000/04] | AT | 22.04.1992 | |
GR | 22.04.1992 | ||
IT | 22.04.1992 | ||
NL | 22.04.1992 | ||
SE | 22.04.1992 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 22.04.1992 | |
IT | 22.04.1992 | ||
NL | 22.04.1992 | ||
SE | 22.04.1992 | ||
Frühere [1993/03] | AT | 22.04.1992 | |
NL | 22.04.1992 | ||
SE | 22.04.1992 | ||
Frühere [1992/48] | NL | 22.04.1992 | |
SE | 22.04.1992 | ||
Frühere [1992/47] | SE | 22.04.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1387688 (BIL CITY I PITEA AB); | [Y]EP0089614 (PRODUCT GROUP J V [US]); | [Y]EP0220560 (WILCKE HANS) |