EP0356329 - Abzweigungseinrichtung für die Verbindung eines Nebenkabels an ein durchgehendes Hauptkabel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 06.06.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.1997 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 23.07.1997 [1997/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten S I C A M E SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUE F-19230 Arnac Pompadour / FR | [1990/09] | Erfinder | 01 /
Francois, Pierre 12 Rue Léon Sazerat F-87000 Limoges / FR | 02 /
Prodel, Michel Henri Marie François Troche F-19230 Arnac Pompadour / FR | [1990/09] | Vertreter | CABINET BONNET-THIRION 12, Avenue de la Grande-Armée 75017 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1990/09] | CABINET BONNET-THIRION 95 Boulevard Beaumarchais F-75003 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89402312.6 | 21.08.1989 | [1990/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19880011085 | 22.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8811085 | [1990/09] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0356329 | Datum: | 28.02.1990 | Sprache: | FR | [1990/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0356329 | Datum: | 10.11.1993 | Sprache: | FR | [1993/45] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0356329 | Datum: | 23.07.1997 | Sprache: | FR | [1997/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.1989 | Klassifikation | IPC: | H01R9/03, H01R4/24 | [1990/09] | CPC: |
H01R9/03 (EP,US);
H01R4/2408 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, IT, SE [1990/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abzweigungseinrichtung für die Verbindung eines Nebenkabels an ein durchgehendes Hauptkabel | [1990/09] | Englisch: | Tapping assembly for a secondary cable to be connected to a main uninterrupted cable | [1990/09] | Französisch: | Accessoire de branchement pour câble dérivé à relier à un câble principal passant | [1990/09] | Prüfungsverfahren | 19.03.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/20] | 08.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.04.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.06.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
30.07.1994
11.08.1994
ADMISSIBLE Karl Pfisterer Elektrotechnische Spezialartikel GmbH & Co. KG Inselstrasse 140 D-70327 Stuttgart / DE Vertreter des Einsprechenden Held, Martin Patentanwälte Phys. H. Bartels, Dipl.-Ing H. Fink Dr.-Ing. M. Held, Dipl.-Ing. M. Bartels Lange Strasse 51 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1994/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
30.07.1994
11.08.1994
ADMISSIBLE Karl Pfisterer Elektrotechnische Spezialartikel GmbH & Co. KG Inselstrasse 140 D-70327 Stuttgart / DE Vertreter des Einsprechenden Held, Martin, Dr.-Ing. Patentanwälte Phys. H. Bartels, Dipl.-Ing H. Fink Dr.-Ing. M. Held, Dipl.-Ing. M. Bartels Lange Strasse 51 D-70174 Stuttgart / DE | 14.09.1994 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 12.12.1994 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.01.1995 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 26.05.1995 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 06.02.1996 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 17.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 25.11.1996 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 05.12.1996 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 11.03.1997 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 26.04.1997 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0239428 (VERLANT ET BEAURAIN [FR]); | [A]FR2394902 (AMP INC [US]) |