EP0349468 - Hygienische Schutzabdeckung für Toilettenschüssel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 23.05.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.05.1990 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 11.07.1990 [1990/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Garcia Borras, Eduardo Paseo Fabra y Puig, 125 E-08016 Barcelona / ES | [1990/01] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1990/01] | Vertreter | Ferregüela Colon, Eduardo Oficina Sugranes Calle Provenza, 304 08008 Barcelona / ES | [N/P] |
Frühere [1990/01] | Ferregüela Colon, Eduardo Oficina Sugranes Calle Provenza, 304 E-08008 Barcelona / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89500071.9 | 27.06.1989 | [1990/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES19880002124 | 01.07.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 8802124 | [1990/01] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0349468 | Datum: | 03.01.1990 | Sprache: | EN | [1990/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.11.1989 | Klassifikation | IPC: | A47K13/14 | [1990/01] | CPC: |
A47K13/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1990/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hygienische Schutzabdeckung für Toilettenschüssel | [1990/01] | Englisch: | Hygienic protector for toilet bowls | [1990/01] | Französisch: | Protection hygiénique pour water-closet | [1990/01] | Akte vernichtet: | 28.01.1999 | Prüfungsverfahren | 22.05.1990 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1990/28] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]FR2618062 ; | [X]WO8604222 ; | [X]GB1339675 ; | [X]FR2043852 ; | [A]DE3212243 |