EP0335829 - Fahrradfelgenbremse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: ES | veröffentlicht am 12.06.2002 [2002/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAEDA INDUSTRIES, LTD. 97, Tannan Mihara-cho Minamikawachi-gun Osaka / JP | [N/P] |
Frühere [1989/40] | Für alle benannten Staaten MAEDA INDUSTRIES, LTD. 97, Tannan Mihara-cho Minamikawachi-gun Osaka / JP | Erfinder | 01 /
Ishibashi, Yasunori c/o Maeda Indutries, Ltd. 97, Tannan, Mihara-cho Minamikawachi-gun Osaka / JP | [1989/40] | Vertreter | Baggiolini, Raimondo, et al Fiammenghi-Fiammenghi Via San Gottardo 15 CH-6900 Lugano / CH | [N/P] |
Frühere [1989/40] | Baggiolini, Raimondo Patent Attorneys, et al Fiammenghi-Fiammenghi Via San Gottardo 15 CH-6900 Lugano / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89810140.7 | 22.02.1989 | [1989/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880044416 | 31.03.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4441688 | [1989/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0335829 | Datum: | 04.10.1989 | Sprache: | EN | [1989/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0335829 | Datum: | 18.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.1989 | Klassifikation | IPC: | B62L1/12 | [1989/40] | CPC: |
B62L1/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1989/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrradfelgenbremse | [1989/40] | Englisch: | Bicycle caliper brake assembly | [1989/40] | Französisch: | Assemblage d'un frein à mâchoires pour bicyclette | [1989/40] | Prüfungsverfahren | 06.11.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/01] | 22.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.06.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.07.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.09.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.01.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 18.12.1991 | ES | 18.12.1991 | LI | 18.12.1991 | [2002/24] |
Frühere [1992/27] | CH | 18.12.1991 | |
LI | 18.12.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1143998 ; | [A]FR1019440 ; | [AD]JPH06283290 ; | [AD]JPS60136283U |