EP0341206 - Faserreaktive Formazanfarbstoffe, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.03.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.05.1994 [1994/18] | 15.03.1994 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1989/45] | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Püntener, Alois, Dr. Pulverweg 13 D-4310 Rheinfelden / CH | 02 /
Lehmann, Urs, Dr. Palmenstrasse 17 D-4055 Basel / CH | 03 /
Scheibli, Peter, Dr. Nussbaumweg 3 D-4103 Bottmingen / CH | 04 /
Koller, Josef Römerstrasse 22 D-4153 Reinach / CH | [1989/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89810314.8 | 26.04.1989 | [1989/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19880001688 | 05.05.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 168888 | [1989/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0341206 | Datum: | 08.11.1989 | Sprache: | DE | [1989/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.1989 | Klassifikation | IPC: | C09B62/503, C09B67/22, D06P1/384 | [1989/45] | CPC: |
C09B62/5036 (EP,US);
C09B50/00 (KR);
C07F15/00 (KR);
C09B67/0041 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1989/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Faserreaktive Formazanfarbstoffe, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung | [1989/45] | Englisch: | Fiber reactive formazane dyes | [1989/45] | Französisch: | Colorants formazane réactifs avec les fibres | [1989/45] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 28.04.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/45] | 09.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/18] | 02.12.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1994/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1993 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0114032 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [A]EP0210951 (CIBA GEIGY AG [CH]) |