EP0360763 - Stuhl mit schwingbarer und durch eine einstellbare Feder zurückgehaltener Lehne [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.07.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.09.1992 [1992/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CO.FE.MO. S.p.A. 26, Via Cavezzo 25045 Castegnato (Brescia) / IT | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Für alle benannten Staaten CO.FE.MO S.p.A. 26, Via Cavezzo I-25045 Castegnato (Brescia) / IT | Erfinder | 01 /
Moreschi, Sergio 26, Via Cavezzo I-25045 Castegnato (Brescia) / IT | [1990/13] | Vertreter | Manzoni, Alessandro MANZONI & MANZONI, UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI, P.le Arnaldo 2 25121 Brescia / IT | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Manzoni, Alessandro MANZONI & MANZONI, UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI, P.le Arnaldo 2 I-25121 Brescia / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89830377.1 | 05.09.1989 | [1990/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19880007070U | 09.09.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 707088 U | [1990/13] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0360763 | Datum: | 28.03.1990 | Sprache: | FR | [1990/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.1990 | Klassifikation | IPC: | A47C7/44 | [1990/13] | CPC: |
A47C7/441 (EP);
A47C7/443 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, GR, IT [1990/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stuhl mit schwingbarer und durch eine einstellbare Feder zurückgehaltener Lehne | [1990/13] | Englisch: | Chair with a pivoting backrest restrained by an adjustable spring | [1990/13] | Französisch: | Chaise avec dossier oscillant contrasté par un ressort réglable | [1990/13] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 06.07.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/37] | 04.11.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.03.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/38] | 21.04.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1992/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2579918 (FREEMAN ROLAND J); | [Y]US3027191 (FINN LIE); | [X]GB1203783 (G K N SANKEY LTD FORMERLY JOSE); | [A]US4711491 (GINAT JONATHAN [US]) |