EP0359816 - IN BREITE UND DICKE SPITZZULAUFENDE REKONSTRUKTIONS- UND FRAKTURPLATTE MIT ASYMMETRISCHER LOCKANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.10.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.12.1992 [1992/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Trustees of Columbia University in the City of New York West 116th Street and Broadway New York New York 10027 / US | [N/P] |
Frühere [1991/02] | Für alle benannten Staaten THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK West 116th Street and Broadway New York, New York 10027 / US | ||
Frühere [1990/13] | Für alle benannten Staaten The Trustees of Columbia University in the City of New York West 116th Street and Broadway New York, NY 10027 / US | Erfinder | 01 /
PAWLUK, Robert, J. 8 Valemont Road Montvale, NJ 07645 / US | [1990/13] | Vertreter | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/13] | Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37 D-81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89904928.2 | 31.03.1989 | [1990/13] | WO1989US01362 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880176651 | 01.04.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 176651 | [1990/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8909037 | Datum: | 05.10.1989 | Sprache: | EN | [1989/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0359816 | Datum: | 28.03.1990 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.10.1989 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.10.1989 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.08.1990 | Klassifikation | IPC: | A61F5/04 | [1990/13] | CPC: |
A61B17/80 (EP,US);
Y10S606/902 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IN BREITE UND DICKE SPITZZULAUFENDE REKONSTRUKTIONS- UND FRAKTURPLATTE MIT ASYMMETRISCHER LOCKANORDNUNG | [1990/13] | Englisch: | DUAL-TAPER, ASYMMETRIC HOLE PLACEMENT IN RECONSTRUCTION AND FRACTURE PLATES | [1990/13] | Französisch: | PLAQUES DE RECONSTRUCTION ET DE CONTENTION A DOUBLE CONICITE ET A AGENCEMENT ASYMETRIQUE DES TROUS | [1990/13] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.1989 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.1989 | Recherchengebühr entrichtet | 29.12.1989 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.03.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/22] | 26.02.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/51] | 07.08.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1992/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.1992 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR2367479 (BAZELAIRE ERIC DE [FR]); | [Y]FR2555902 (FRANCE IMPLANT EST [FR]) | Internationale Recherche | [Y]US4683878 (CARTER DENNIS R [US]) |