EP0394383 - SCHLAUCHPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.10.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.11.1993 [1993/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KWW Gesellschaft für Verfahrenstechnik mbH Heerdter Lohweg 63 - 71 D-40549 Düsseldorf / DE | [1990/44] | Erfinder | 01 /
STREICHER, Manfred Bahnhofstrasse 22a D-7141 Beilstein / DE | [1990/44] | Vertreter | Müller, Gerd, et al Patentanwälte Hemmerich-Müller-Grosse Pollmeier-Valentin-Gihske Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Frühere [1990/44] | Müller, Gerd, et al Patentanwälte Hemmerich-Müller-Grosse Pollmeier-Valentin-Gihske Hammerstrasse 2 D-57072 Siegen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89908964.3 | 09.08.1989 | [1990/44] | WO1989DE00522 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883827405 | 12.08.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3827405 | [1990/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9001638 | Datum: | 22.02.1990 | Sprache: | DE | [1990/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0394383 | Datum: | 31.10.1990 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 22.02.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0394383 | Datum: | 02.12.1992 | Sprache: | DE | [1992/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.02.1990 | Klassifikation | IPC: | F04B43/12 | [1990/44] | CPC: |
F04B43/0072 (EP,US);
F04B43/12 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHLAUCHPUMPE | [1990/44] | Englisch: | HOSE PUMP | [1990/44] | Französisch: | POMPE PERISTALTIQUE | [1992/19] |
Frühere [1990/44] | POMPE TUBULAIRE | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/44] | 28.06.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.11.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.02.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.06.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.09.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | US3103178 [ ] (THOMPSON RONALD E); | US3105447 [ ] (GENE RUPPERT ROBERT); | EP0130374 [ ] (STREICHER MANFRED) |