EP0393179 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE UND/ODER HEIZ- UND PROZESSWÄRME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.1993 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 22.09.1993 [1993/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Saarberg-Interplan, Gesellschaft für Rohstoff-, Energie- und Ingenieurtechnik mbH Malstatter Markt 13 66115 Saarbrücken / DE | Für alle benannten Staaten ORGREB-INSTITUT FÜR KRAFTWERKE 03226 Vetschau / DE | [N/P] |
Frühere [1990/43] | Für alle benannten Staaten Saarberg-Interplan, Gesellschaft für Rohstoff-, Energie- und Ingenieurtechnik mbH Malstatter Markt 13 D-66115 Saarbrücken / DE | ||
Für alle benannten Staaten ORGREB-INSTITUT FÜR KRAFTWERKE D-03226 Vetschau / DE | Erfinder | 01 /
SPLIETHOFF, Heinz Warken-Ecksteinstrasse 3 D-6605 Friedrichsthal / DE | 02 /
MÖLLER, Burkhard Feuerbachstrasse 20 DR-8020 Dresden / DD | 03 /
WOLF, Bodo Forstweg 9 DR-8210 Freital / DD | [1990/43] | Vertreter | Schulte, Jörg Schulte & Schulte Patentanwälte Hauptstrasse 2 45219 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [1990/43] | Schulte, Jörg, Dipl.-Ing. Hauptstrasse 2 D-45219 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89911022.5 | 12.10.1989 | [1990/43] | WO1989DE00650 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19883835428 | 18.10.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3835428 | DE19883835427 | 18.10.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3835427 | [1990/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9004702 | Datum: | 03.05.1990 | Sprache: | DE | [1990/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0393179 | Datum: | 24.10.1990 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.05.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0393179 | Datum: | 22.07.1992 | Sprache: | DE | [1992/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.05.1990 | Klassifikation | IPC: | F01K17/06, F26B23/00, F26B3/084 | [1990/43] | CPC: |
F23K1/04 (EP,US);
F01K17/06 (EP,US);
F26B23/001 (EP,US);
F26B23/028 (EP,US);
F26B3/084 (EP,US);
Y02P70/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE UND/ODER HEIZ- UND PROZESSWÄRME | [1990/43] | Englisch: | PROCESS FOR GENERATING ELECTRICAL ENERGY AND/OR DRYING AND PROCESS HEAT | [1990/43] | Französisch: | PROCEDE POUR PRODUIRE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET/OU DE LA CHALEUR DE CHAUFFAGE ET DE LA CHALEUR INDUSTRIELLE | [1990/43] | Eintritt in die regionale Phase | 07.05.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.05.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.05.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.05.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/43] | 13.11.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.01.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 31.10.1992 | LI | 31.10.1992 | [1993/38] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1072953 ; | [A]DE1053526 (SIEMENS AG); | [A]AT345769B (WAAGNER BIRO AG [AT]); | [A]DE2923614 (STAL LAVAL TURBIN AB); | [A]GB2052708 (ESCHER WYSS LTD); | [A]DE2929486 (HITACHI METALS LTD); | [A]US4615122 (SHERROD EARLE H [US], et al); | [A]US4627173 (O'HAGAN MICHAEL A [US], et al); | [AP]WO8810359 (KORPELA TIMO [FI]); | [AP]EP0307744 (WAAGNER BIRO AG [AT]); | [AP]DE3731720 (SAARBERG INTERPLAN GMBH [DE], et al) | Prüfung | AT345679B |