EP0397831 - BEHANDLUNG VON OBESITAS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 12.06.2002 [2002/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boots Company PLC 1 Thane Road West Nottingham, Nottinghamshire NG2 3AA / GB | [N/P] |
Frühere [1991/11] | Für alle benannten Staaten The Boots Company PLC 1 Thane Road West Nottingham Nottinghamshire NG2 3AA / GB | ||
Frühere [1990/47] | Für alle benannten Staaten THE BOOTS COMPANY PLC 1 Thane Road West Nottingham NG2 3AA / GB | Erfinder | 01 /
SCHEINBAUM, Monte, Lee 66 Colony Bend Shreveport, LA 71115 / US | [1990/47] | Vertreter | Thacker, Michael Anthony, et al THE BOOTS COMPANY PLC Group Patents Department 10th Floor, Newland House 49 Mount Street Nottingham NG2 3AA / GB | [1990/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89912801.1 | 21.11.1989 | [1990/47] | WO1989GB01383 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880277240 | 29.11.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 277240 | [1990/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9006110 | Datum: | 14.06.1990 | Sprache: | EN | [1990/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0397831 | Datum: | 22.11.1990 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.06.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1990/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0397831 | Datum: | 15.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.06.1990 | Klassifikation | IPC: | A61K31/135 | [1990/47] | CPC: |
A61K31/135 (EP,KR,US);
A61P3/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHANDLUNG VON OBESITAS | [1990/47] | Englisch: | TREATMENT OF OBESITY | [1990/47] | Französisch: | TRAITEMENT DE L'OBESITE | [1990/47] | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.1990 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.1990 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.1990 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.07.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/47] | 05.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.01.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.10.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.03.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 15.09.1993 | [2002/24] | Angeführt in | Internationale Recherche | WO8806444 [ ] (BOOTS CO PLC [GB]) | [ ] - Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie, ed. by Hermann Bader, Ed. Medizin Weinheim (DE) page 101 | [ ] - Martindale The Extra Pharmacopoeia, 28th Edition, ed. by James E.F. Reynolds The Pharmaceutical Press, 1982 London (GB) page 65 | Prüfung | - Burger's Medicinal Chemistry, 4th ed., Part III, 1981, p. 226-228 | - Goodman and Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., 1990, chapter 10, p. 187-192 |