EP0383008 - Formverfahren, insbesondere für Kunststoffbehälter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.03.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.05.1995 [1995/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ILCA S.p.A. Via Macello 18 I-26100 Cremona / IT | [1990/34] | Erfinder | 01 /
Balzarini, Vittorio Via Genala 71 Cremona / IT | 02 /
Gaboardi, Mario Via Dante 7 Pozzaglio (CR) / IT | [1990/34] | Vertreter | Forattini, Amelia, et al Internazionale Brevetti Ingg. ZINI, MARANESI & C. S.r.l. Piazza Castello 1 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1990/34] | Forattini, Amelia, et al c/o Internazionale Brevetti Ingg. ZINI, MARANESI & C. S.r.l. Piazza Castello 1 I-20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90100258.4 | 08.01.1990 | [1990/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19890019446 | 15.02.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 1944689 | [1990/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0383008 | Datum: | 22.08.1990 | Sprache: | EN | [1990/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0383008 | Datum: | 02.01.1991 | Sprache: | EN | [1991/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0383008 | Datum: | 18.05.1994 | Sprache: | EN | [1994/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.11.1990 | Klassifikation | IPC: | B29C43/02, B65D1/38 | [1990/34] | CPC: |
B29C53/06 (EP);
B42F7/145 (EP);
B29C37/0057 (EP);
B29L2031/712 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, FR, GB, GR, LI, SE [1990/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Formverfahren, insbesondere für Kunststoffbehälter | [1990/34] | Englisch: | Molding method, particularly for plastics containers | [1990/34] | Französisch: | Procédé de moulage, notamment pour des conteneurs en plastique | [1990/34] | Prüfungsverfahren | 19.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 14.07.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.11.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.04.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.11.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.02.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1604569 (ICI LTD); | [A]US3688384 (MIZUSHIMA KYOHEI, et al); | [X]US4162781 (MORCOM PAUL J [US]); | [A]US4625879 (LIU CLARK W [US]) |