EP0383139 - Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung von Spulen auf Windungs- und/oder Lagenschluss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.03.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/34] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Trampert, Wolfgang Joh.-Seb.-Bach-Strasse 3 D-8523 Baiersdorf / DE | [1990/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90102228.5 | 05.02.1990 | [1990/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893904554 | 15.02.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3904554 | [1990/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0383139 | Datum: | 22.08.1990 | Sprache: | DE | [1990/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0383139 | Datum: | 14.11.1990 | Sprache: | DE | [1990/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0383139 | Datum: | 18.05.1994 | Sprache: | DE | [1994/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.09.1990 | Klassifikation | IPC: | G01R31/06 | [1990/34] | CPC: |
G01R31/72 (EP,US);
G01R31/346 (EP,US);
G01R31/52 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1990/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung von Spulen auf Windungs- und/oder Lagenschluss | [1990/34] | Englisch: | Process and appliance for testing windings for short circuits | [1990/34] | Französisch: | Procédé et dispositif pour tester des enroulements sur des courts-circuits | [1990/34] | Prüfungsverfahren | 20.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 14.09.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.03.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 30.06.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.11.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.02.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.02.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.02.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 18.05.1994 | GB | 18.05.1994 | IT | 18.05.1994 | SE | 18.05.1994 | AT | 05.02.1995 | [2006/14] |
Frühere [2002/23] | GB | 18.05.1994 | |
IT | 18.05.1994 | ||
SE | 18.05.1994 | ||
FR | 14.10.1994 | ||
AT | 05.02.1995 | ||
Frühere [1999/42] | GB | 18.05.1994 | |
IT | 18.05.1994 | ||
FR | 14.10.1994 | ||
AT | 05.02.1995 | ||
Frühere [1996/28] | GB | 18.05.1994 | |
FR | 14.10.1994 | ||
AT | 05.02.1995 | ||
Frühere [1995/24] | GB | 18.05.1994 | |
FR | 14.10.1994 | ||
Frühere [1995/19] | GB | 18.05.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE910092 (AEG); | [A]DE1041154 (ERWIN BARTELS DIPL ING); | [XD]FR2365806 (SIEMENS AG [DE]); | [Y]GB2192464 (PLESSEY CO PLC) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 21, Nr. 6, November 1978, Seiten 2503-2504, New York, US; H.D. NUSBAUM: "Voice coil short detector" |