EP0385268 - Schlauch zur Führung von medizinischen Flüssigkeiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.05.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.06.1992 [1992/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius AG Gluckensteinweg 5 61350 Bad Homburg / DE | [N/P] |
Frühere [1990/36] | Für alle benannten Staaten Fresenius AG Gluckensteinweg 5 D-61350 Bad Homburg / DE | Erfinder | 01 /
Krick, Gerd, Dr. Dipl.-Ing. Kaiser-Friedrich-Promenade 92 D-6380 Bad Homburg v.d.H. / DE | [1990/36] | Vertreter | Fuchs Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 46 60 65036 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [1990/36] | Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt Dr. Mehler, Dipl.-Ing Weiss Patentanwälte Postfach 46 60 D-65036 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90103437.1 | 22.02.1990 | [1990/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893906027 | 27.02.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3906027 | [1990/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0385268 | Datum: | 05.09.1990 | Sprache: | DE | [1990/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0385268 | Datum: | 02.05.1991 | Sprache: | DE | [1991/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.03.1991 | Klassifikation | IPC: | A61M25/00, F16L11/115 | [1991/27] | CPC: |
A61M39/08 (EP);
F16L11/111 (EP)
|
Frühere IPC [1990/36] | A61M25/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1990/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schlauch zur Führung von medizinischen Flüssigkeiten | [1990/36] | Englisch: | Tube for conducting medical fluids | [1990/36] | Französisch: | Tube pour conduire des liquides médicaux | [1990/36] | Akte vernichtet: | 22.02.2000 | Prüfungsverfahren | 05.11.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/26] | 31.01.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/26] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 06.12.1991 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.03.1992 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2333488 ; | [YD]DE2946385 ; | [X]US3858615 ; | [AD]DE3239475 |