EP0400281 - Einrichtung zum kontinuierlichen Ummanteln von zylindrischen Werkstücken mit einem elastischen Material [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.07.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HERMANN BERSTORFF Maschinenbau GmbH Hannoversche Strasse 149 D-30627 Hannover (Kleefeld) / DE | [1990/49] | Erfinder | 01 /
Müller-Erwig, Horst, Dipl.-Ing. Osterberg 8 D-3057 Neustadt 2 / DE | [1990/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90104383.6 | 08.03.1990 | [1990/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893917372 | 29.05.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3917372 | [1990/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0400281 | Datum: | 05.12.1990 | Sprache: | DE | [1990/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0400281 | Datum: | 30.01.1991 | Sprache: | DE | [1991/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0400281 | Datum: | 08.09.1993 | Sprache: | DE | [1993/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.1990 | Klassifikation | IPC: | B29C47/02 | [1990/49] | CPC: |
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/15 (EP,US);
B29C48/32 (EP,US);
B29C48/34 (EP,US);
B29C48/395 (EP,US);
B29C48/51 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, SE [1990/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einrichtung zum kontinuierlichen Ummanteln von zylindrischen Werkstücken mit einem elastischen Material | [1990/49] | Englisch: | Device for continuously jacketing cylindrical workpieces with elastic material | [1990/49] | Französisch: | Dispositif pour enrober de façon continuelle des pièces à usiner cylindriques avec un matériau élastique | [1990/49] | Prüfungsverfahren | 29.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/10] | 05.06.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.07.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.03.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB921414 (ALF MILO ANDERSEN); | [Y]GB1082538 (NAOTARO OKAZAKI); | [YD]EP0231976 (VIRADAN AS [DK]) |