EP0387691 - Verfahren zur Herstellung eines syndiotaktischen Polyolefins [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.06.1996 [1996/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1990/38] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Winter, Andreas, Dr. Gundelhardtstrasse 2 D-6233 Kelkheim/Taunus / DE | 02 /
Rohrmann, Jürgen, Dr. Die Ritterwiesen 10 D-6237 Liederbach / DE | 03 /
Antberg, Martin, Dr. Sachsenring 10 D-6238 Hofheim am Taunus / DE | 04 /
Dolle, Volker, Dr. Hattersheimer Strasse 15 D-6233 Kelkheim/Taunus / DE | 05 /
Spaleck, Walter, Dr. Sulzbacher Strasse 63 D-6237 Liederbach / DE | [1990/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90104402.4 | 08.03.1990 | [1990/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893907964 | 11.03.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3907964 | [1990/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0387691 | Datum: | 19.09.1990 | Sprache: | DE | [1990/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0387691 | Datum: | 28.06.1995 | Sprache: | DE | [1995/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.1990 | Klassifikation | IPC: | C08F10/00, C08F4/642 | [1990/38] | CPC: |
C08F110/06 (EP,US);
C07F17/00 (EP,US);
C08F10/00 (EP,US);
C08F4/65912 (EP,US);
C08F4/65927 (EP,US);
Y10S526/943 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/65927 (EP,US);
C08F110/06, C08F2500/01, C08F2500/03, C08F2500/05, C08F2500/16, C08F2500/12, C08F2500/17, C08F2500/04 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1990/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines syndiotaktischen Polyolefins | [1990/38] | Englisch: | Process for preparing a syndiotactic polyolefin | [1990/38] | Französisch: | Procédé de préparation d'une polyoléfine syndiotactique | [1990/38] | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 19.02.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.06.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 18.06.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.04.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.09.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]EP0351392 (FINA TECHNOLOGY [US]) | [XD] - J. AM. CHEM. SOC., Band 110, 1988, Seiten 6255-6256, American Chemical Society; J.A. EWEN et al.: "Syndiospecific propylene polymerizations with group 4 metallocenes" |