EP0391157 - Schnittstellenmodul [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 14.04.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.1994 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.06.1994 [1994/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/41] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Flach, Werner, Dipl.-Ing. Pfistermeisterstrasse 47 D-8450 Amberg / DE | [1990/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90105458.5 | 22.03.1990 | [1990/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893910719 | 03.04.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3910719 | [1990/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0391157 | Datum: | 10.10.1990 | Sprache: | DE | [1990/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0391157 | Datum: | 18.09.1991 | Sprache: | DE | [1991/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.1991 | Klassifikation | IPC: | G06F13/38, G06F13/42 | [1991/43] | CPC: |
G06F13/385 (EP)
|
Frühere IPC [1990/41] | G06F13/42 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1990/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schnittstellenmodul | [1990/41] | Englisch: | Interface module | [1990/41] | Französisch: | Module d'interface | [1990/41] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 20.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 30.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.1994 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1994/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0229700 ; | [A]US4293909 | [X] - 11TH ASILOMAR CONFERENCE ON CIRCUITS, SYSTEMS AND COMPUTERS, Pacific Grove, CA, 7. - 9. November 1977, Seiten 477-480; T. NISHIMUKAI et al.: "Universal I/O device controller by using programmable logic arrays (PLA)" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 21, Nr. 1, Juni 1978, Seiten 82-83, New York, US; R.V. SZYMANSKI et al.: "Adaptive interconnections" | [A] - ELEKTRONIK, Band 36, Nr. 3, 6. Februar 1987, Seiten 141-144,146-148, München, DE; P. AMMON: "ASIC - was, wie, wann? 1. Teil: Eine Produktfamilie stellt sich vor" |