EP0392245 - Automatische Adressierung von zur Überwachung und/oder Steuerung in einem digitalen Nachrichtenübertragungssystem enthaltene Prozessoreinheiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.11.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/42] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Narjes, Ferdinand Tölzerstrasse 41 D-8000 München 70 / DE | 02 /
Weimert, Günter, Dipl.-Ing. Geisenbrunnerstrasse 64 D-8000 München 71 / DE | [1990/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90105713.3 | 26.03.1990 | [1990/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893912182 | 13.04.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3912182 | [1990/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0392245 | Datum: | 17.10.1990 | Sprache: | DE | [1990/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0392245 | Datum: | 19.08.1992 | Sprache: | DE | [1992/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0392245 | Datum: | 28.12.1994 | Sprache: | DE | [1994/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.1992 | Klassifikation | IPC: | H04B17/02, H04B3/46 | [1992/34] | CPC: |
H04B3/46 (EP);
H04B17/406 (EP)
|
Frühere IPC [1990/42] | H04B3/46, H04B17/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automatische Adressierung von zur Überwachung und/oder Steuerung in einem digitalen Nachrichtenübertragungssystem enthaltene Prozessoreinheiten | [1990/42] | Englisch: | Automatic addressing of monitoring and/or control processing units comprised in a digital information transmission system | [1990/42] | Französisch: | Adressage automatique d'unités de traitement d'un système numérique de transmission d'informations en assurant la surveillance et/ou la commande | [1990/42] | Prüfungsverfahren | 05.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/05] | 17.06.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.07.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.09.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.09.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 28.12.1994 | [1997/17] |
Frühere [1997/16] | NL | 28.12.1994 | |
Frühere [1995/49] | NL | 28.12.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0143489 (PHILIPS NV [NL]); | [A]EP0215437 (FUJITSU LTD [JP]); | [AP]EP0348810 (SIEMENS AG [DE]) |