EP0403813 - Verfahren und Vorrichtung zum dosierten Abfüllen von flüssigen und pastösen Produkten, insbesondere Nahrungsmitteln oder dergleichen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.08.1993 [1993/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Benz & Hilgers GmbH Münster Strasse 246 40470 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1990/52] | Für alle benannten Staaten Benz & Hilgers GmbH Münster Strasse 246 D-40470 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Böhm, Jürgen, Dr. Auf der Wiese 12 D-4044 Kaarst / DE | 02 /
Fischer, Georg Ernst-Moritz-Arndt-Strasse 7 D-5620 Velbert 1 / DE | [1990/52] | Vertreter | Pfeiffer, Helmut c/o Jagenberg AG Rheinmetall Allee 1 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1990/52] | Pfeiffer, Helmut, Dipl.-Ing. c/o Jagenberg AG Kennedydamm 15-17 D-40476 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90109756.8 | 22.05.1990 | [1990/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893919913 | 19.06.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3919913 | [1990/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0403813 | Datum: | 27.12.1990 | Sprache: | DE | [1990/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0403813 | Datum: | 12.08.1992 | Sprache: | DE | [1992/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.1990 | Klassifikation | IPC: | B65B3/32, G01F11/06, F04B13/00 | [1990/52] | CPC: |
G01F11/023 (EP,US);
B65B3/32 (EP,US);
G01F11/021 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, FR, GB, LI [1990/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum dosierten Abfüllen von flüssigen und pastösen Produkten, insbesondere Nahrungsmitteln oder dergleichen | [1990/52] | Englisch: | Method and apparatus for the dosed filling of liquid and pasty products, especially of foodstuffs or the like | [1990/52] | Französisch: | Procédé et dispositif pour le remplissage dosé de produits liquides et pâteux, notamment de produits alimentaires ou autres semblables | [1990/52] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 26.01.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/12] | 12.12.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.02.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.04.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.04.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.05.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE2900851 (BAYER AG); | [A]DE2308689 (BREITNER ABFUELLANLAGEN KG MAS) |