EP0402769 - Flüssige herbizide Mischformulierungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 19.07.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.1991 | Änderung - Zurücknahme | veröffentlicht am 11.09.1991 [1991/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1990/51] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Frisch, Gerhard, Dr. Westerwaldstrasse 7 D-6390 Wehrheim / DE | [1990/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90110792.0 | 07.06.1990 | [1990/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893919036 | 10.06.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3919036 | [1990/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0402769 | Datum: | 19.12.1990 | Sprache: | DE | [1990/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.1990 | Klassifikation | IPC: | A01N25/22, A01N25/30, A01N47/30, A01N39/00, A01N39/02, A01N39/04, A01N57/20, A01N43/40 | [1990/51] | CPC: |
A01N25/04 (EP);
A01N47/30 (EP)
| C-Set: |
A01N47/30, A01N2300/00 (EP);
A01N47/30, A01N57/20, A01N43/40, A01N39/04, A01N39/02 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [1990/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssige herbizide Mischformulierungen | [1990/51] | Englisch: | Liquid herbicidal mixture formulations | [1990/51] | Französisch: | Formulations de mélanges liquides herbicides | [1990/51] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 28.06.1991 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1991/37] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0009620 ; | [A]GB2115283 ; | [A]DE2657583 ; | [A]DD206620 |