Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | NL | | Prüfungsverfahren | 09.05.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Europäisches Patent erteilt | 28.08.1996 | Einspruchsverfahren | 29.05.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.08.1997 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 10.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 20.08.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 30.01.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE FR GB NL | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | DE FR GB NL | | Datum des Ereignisses: | 28.08.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB NL | | Datum des Ereignisses: | 23.12.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19921028 | | Datum des Ereignisses: | 07.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19940725 | | Datum des Ereignisses: | 02.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 69028258 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19961002 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 17.03.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB 732E | Code Expl.: | AMENDMENTS TO THE REGISTER IN RESPECT OF CHANGES OF NAME OR CHANGES AFFECTING RIGHTS (SECT. 32/1977) | | Datum des Ereignisses: | 21.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR CA | Code Expl.: | CHANGE OF ADDRESS | | Datum des Ereignisses: | 21.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR CD | Code Expl.: | CHANGE OF NAME OR COMPANY NAME | | Datum des Ereignisses: | 21.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR TP | Code Expl.: | TRANSMISSION OF PROPERTY | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 01.04.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: ASSIGNMENTS OF EP-PATENTS | OWNER: | RAYTHEON COMPANY;HE HOLDINGS, INC. | | Datum des Ereignisses: | 01.04.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE | Effective DATE: | 20030201 | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 19.03.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20020725 | | Datum des Ereignisses: | 01.02.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20030201 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20030331 | | Datum des Ereignisses: | 25.07.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20020725 | | Datum des Ereignisses: | 01.02.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20030201 | | Datum des Ereignisses: | 03.07.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20010703 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 02.07.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20010702 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 03.07.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20010703 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 17.07.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 20010717 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 12.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 24.02.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 18.03.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 15.12.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 04.07.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 04.07.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |