Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH082101B | 10.01.1996 | B2 | JPH03185984 | 13.08.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP32505089 | 14.12.1989 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH0389791 | 15.04.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP22769389 | 01.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0415325 | Globale Akte | 08.11.1995 | B1 | EP0415325 | 22.04.1992 | A3 | EP0415325 | 06.03.1991 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | JP32505089 | 14.12.1989 | JP22769389 | 01.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69023434T | 04.04.1996 | T2 | DE69023434D1 | 14.12.1995 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | JP32505089 | 14.12.1989 | JP22769389 | 01.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR930006531B | 16.07.1993 | B1 | KR910007362 | 30.04.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP32505089 | 14.12.1989 | JP22769389 | 01.09.1989 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5095354 | 10.03.1992 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP32505089 | 14.12.1989 | JP22769389 | 01.09.1989 |