EP0415325 - Videosignalverarbeitungsgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [1991/10] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571 / JP | Erfinder | 01 /
Sokawa, Kenta 5-13-203, Makita-cho Takatsuki-Shi, Osaka / JP | 02 /
Ishizu, Atsushi 15-1-905, Kitaoohi-cho Takatsuki-shi, Osaka / JP | 03 /
Imai, Kiyoshi 4-12 Futaba-cho Iberaki-shi, Osaka / JP | [1991/10] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [1991/10] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.Chem.Dr. Heyn Dipl.Phys. Rotermund Morgan, B.Sc.(Phys.) Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90116396.4 | 27.08.1990 | [1991/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890227693 | 01.09.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22769389 | JP19890325050 | 14.12.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 32505089 | [1991/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0415325 | Datum: | 06.03.1991 | Sprache: | EN | [1991/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0415325 | Datum: | 22.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0415325 | Datum: | 08.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.1992 | Klassifikation | IPC: | H04N5/44, H04N5/14, H04N7/32 | [1995/45] | CPC: |
H04N5/144 (EP,US);
H04N7/01 (KR);
H04N7/012 (EP,US)
|
Frühere IPC [1992/17] | H04N5/44, H04N5/14, H04N7/137 | ||
Frühere IPC [1991/10] | H04N5/14, H04N7/137 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1991/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Videosignalverarbeitungsgerät | [1991/10] | Englisch: | Video signal processing apparatus | [1991/10] | Französisch: | Appareil de traitement de signal vidéo | [1991/10] | Prüfungsverfahren | 27.08.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/10] | 17.02.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.03.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4275418 (TRUMP MARTIN R, et al); | [A]EP0163513 (RCA CORP [US]); | [Y]GB2175770 (RCA CORP); | [A]EP0241854 (HITACHI LTD [JP], et al); | [A]EP0318760 (BLAUPUNKT WERKE GMBH [DE]) |