EP0423624 - Gefärbter beschichteter Artikel und Verfahren zu seiner Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.11.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.01.1997 [1997/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPON MINING & METALS COMPANY, LIMITED 10-1,Toranomon 2-Chome, Minato-ku Tokyo / JP | [1993/05] |
Frühere [1991/17] | Für alle benannten Staaten NIPPON MINING COMPANY 10-1 Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | Erfinder | 01 /
Tasaki, Hiroshi 101 Yonnomiya Mansion 269, Shikatebukuro, Urawa-shi, Saitama / JP | 02 /
Yamamoto, Yasunori 4-6-31 Hamatake Chigasaki, Kanagawa / JP | 03 /
Nishimura, Eiji 17-10, Matsugaoka 1-chome Hatoyama-machi, Hiki-gun, Saitama / JP | [1991/17] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/17] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90119534.7 | 11.10.1990 | [1991/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890269047 | 18.10.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 26904789 | JP19900125486 | 17.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 12548690 | JP19900131207 | 23.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 13120790 | [1991/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0423624 | Datum: | 24.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0423624 | Datum: | 24.01.1996 | [1996/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.1991 | Klassifikation | IPC: | C23C2/28, C23C22/53, C23C22/24 | [1991/17] | CPC: |
C23C22/53 (EP,KR);
C23C2/28 (EP,KR,US);
C23C2/00 (EP,US);
C23C2/06 (KR);
C23C22/24 (EP,KR);
C01P2004/32 (EP);
C01P2004/61 (EP);
C01P2004/80 (EP);
C01P2006/34 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1991/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gefärbter beschichteter Artikel und Verfahren zu seiner Herstellung | [1991/17] | Englisch: | Color-coated article and method for producing the same | [1991/17] | Französisch: | Article revêtu coloré et son procédé de fabrication | [1991/17] | Prüfungsverfahren | 11.10.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/17] | 21.11.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 11.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.04.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.07.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.07.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/03] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 27.11.1991 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.11.1991 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.12.1991 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP63130756 ; | [A]JP60155660 ; | [A]ES506809 ; | [A]JP58171560 ; | [Y]FR708346 (VER STAHLWERKE AG); | [A]US3630792 (SMYTH ROBERT WILLIAM, et al); | [Y]EP0269006 (NIPPON MINING CO [JP], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 12, no. 387 (C-536)[3234], 14th October 1988; & JP-A-63 130 756 (NIKKO AEN) 02-06-1988, & JP63130756 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 324 (C-320)[2047], 19th December 1985; & JP-A-60 155 660 (KAWASAKI SEITETSU) 15-08-1985, & JP60155660 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 103, no. 5, September 1985, page 215, abstract no. 74632z, Columbus, Ohio, US; & ES-A-506 809 (COMPANIA ESPANOLA PARA LA FABRICACION DE ACERO INOXIDABLE S.A.) 16-10-1983, & ES506809 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 100, no. 18, April 1984, page 251, abstract no. 143281m, Columbus, Ohio, US; & JP-A-58 171 560 (NISSHIN STEEL CO., LTD) 08-10-1983, & JP58171560 A 00000000 |