EP0426161 - Mehrprozessorübertragung mit reduzierten Adressleitungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.04.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.06.1996 [1996/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Compaq Computer Corporation 20555 S.H. 249 Houston Texas 77070 / US | [N/P] |
Frühere [1991/19] | Für alle benannten Staaten Compaq Computer Corporation 20555 S.H. 249 Houston Texas 77070 / US | Erfinder | 01 /
Izquierdo, Javier F. 10006 Camberwell Green Lane Houston, Texas 77070 / US | 02 /
Landry, John A. 16318 Avenplace Rd. Tomball, Texas 77375 / US | [1991/19] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/19] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90120923.9 | 31.10.1990 | [1991/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890431659 | 03.11.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 431659 | [1991/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0426161 | Datum: | 08.05.1991 | Sprache: | EN | [1991/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0426161 | Datum: | 18.12.1991 | Sprache: | EN | [1991/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.1991 | Klassifikation | IPC: | G06F12/02, G06F12/08 | [1991/19] | CPC: |
G06F15/17 (EP,US);
G06F12/0284 (EP,US);
G06F12/0806 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1991/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrprozessorübertragung mit reduzierten Adressleitungen | [1991/19] | Englisch: | Multiprocessor communication using reduced addressing lines | [1991/19] | Französisch: | Communication de multiprocesseur utilisant des lignes d'adressage réduites | [1991/19] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 21.05.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/30] | 11.08.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/24] | 19.01.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1996/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP63231660 ; | [X]EP0157075 (NIXDORF COMPUTER AG [DE]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 35 (P-818)January 26, 1989 & JP-A-63 231 660 (FUJITSU ) September 27, 1988, & JP63231660 A 00000000 | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 31, no. 11, April 1989, NEW YORK US pages 294 - 296; 'HIGH PERFORMANCE ADDRESS TRANSLATION REGISTERS ' |