EP0430200 - Arzneimittel zur subkutanen oder intramuskulären Applikation enthaltend Polypeptide [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.04.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 31.05.1995 [1995/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BEHRINGWERKE Aktiengesellschaft Postfach 1140 35001 Marburg / DE | [N/P] |
Frühere [1994/40] | Für alle benannten Staaten BEHRINGWERKE Aktiengesellschaft Postfach 1140 D-35001 Marburg / DE | ||
Frühere [1991/23] | Für alle benannten Staaten Behringwerke Aktiengesellschaft Postfach 11 40 D-35001 Marburg / DE | Erfinder | 01 /
Paques, Eric-Paul, Dr. Schmiedeacker 18 W-3550 Marburg / DE | [1991/23] | Vertreter | (deleted) | [1993/37] |
Frühere [1992/23] | Fischer, Hans-Jürgen, Dr., et al Hoechst AG Patent- und Lizenzabteilung Gebäude K 801 D-65926 Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [1991/23] | Klein, Otto, Dr. Hoechst AG, Werk Gendorf, Patentbüro D-84504 Burgkirchen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90122730.6 | 28.11.1990 | [1991/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893939346 | 29.11.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3939346 | [1991/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0430200 | Datum: | 05.06.1991 | Sprache: | DE | [1991/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0430200 | Datum: | 08.06.1994 | Sprache: | DE | [1994/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.03.1991 | Klassifikation | IPC: | A61K37/54, A61K37/02, A61K47/18, // (A61K37/54, 37:02, 31:195) | [1991/23] | CPC: |
A61K9/0019 (EP,US);
A61K9/08 (KR);
A61K38/1816 (EP,US);
A61K38/36 (EP,US);
A61K38/49 (EP,US);
A61K38/58 (EP,US);
A61K47/183 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
A61K38/1816, A61K2300/00 (EP,US);
A61K38/1816, A61K31/195 (US,EP);
A61K38/36, A61K2300/00 (EP,US);
A61K38/36, A61K31/195 (US,EP);
A61K38/49, A61K2300/00 (EP,US);
A61K38/49, A61K31/195 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Arzneimittel zur subkutanen oder intramuskulären Applikation enthaltend Polypeptide | [1991/23] | Englisch: | Drug for s.c. or i.m. application containing polypeptides | [1991/23] | Französisch: | Médicament pour application s.c. ou i.m. contenant des polypeptides | [1991/23] | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/23] | 16.07.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.11.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 01.03.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 10.11.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.11.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.01.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.01.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.03.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0156169 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]); | [X]EP0303251 (EISAI CO LTD [JP]); | [X]US4857320 (WITTWER ARTHUR J [US]) |