Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
08.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 31.05.1995 [1995/22] |
17.08.1994 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 05.10.1994 [1994/40] |
22.04.1994 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 08.06.1994 [1994/23] |
28.07.1993 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 15.09.1993 [1993/37] |
13.07.1992 | Erster Prüfungsbericht | |
15.04.1992 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 03.06.1992 [1992/23] |
19.04.1991 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.06.1991 [1991/23] |
19.04.1991 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 05.06.1991 [1991/23] |