EP0438670 - Taste mit Leuchtanzeige für Fernsprechgeräte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.11.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.01.1997 [1997/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/31] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Krösen, Klaus, Dipl.-Ing. Pappelweg 3 W-4294 Isselburg-Anholt / DE | 02 /
Blöchl, Franz, Dipl.-Ing. Carl-Isert-Weg 3 W-4190 Bocholt-Lowick / DE | [1991/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90122765.2 | 28.11.1990 | [1991/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19900000828U | 25.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9000828 U | [1991/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0438670 | Datum: | 31.07.1991 | Sprache: | DE | [1991/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0438670 | Datum: | 14.10.1992 | Sprache: | DE | [1992/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0438670 | Datum: | 24.01.1996 | [1996/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.1992 | Klassifikation | IPC: | H04M1/22, H01H13/02 | [1991/31] | CPC: |
H01H13/705 (EP);
H04M1/22 (EP);
H01H2219/014 (EP);
H01H2219/04 (EP);
H01H2219/06 (EP);
H01H2219/062 (EP);
H01H2231/022 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1991/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Taste mit Leuchtanzeige für Fernsprechgeräte | [1991/31] | Englisch: | Light emitting type push button for telephone sets | [1991/31] | Französisch: | Bouton poussoir lumineux pour postes téléphoniques | [1991/31] | Prüfungsverfahren | 20.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/31] | 11.01.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.05.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 31.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP1159917 ; | [E]JP3112020 ; | [A]JP1134827 ; | [XP]US4924044 (TAKAHASHI YOSHIYA [JP], et al); | [A]GB2140210 (NITSUKO LTD); | [A]US4491692 (LEE SHAN S [TW]); | [A]EP0342747 (PHILIPS NV [NL]); | [A]DE2825833 (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG); | [A]DE8436320U | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 429 (E-823)25. September 1989 & JP-A-1 159 917 ( MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO. LTD. ) 22. Juni 1989, & JP1159917 A 00000000 | [E] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 308 (E-1097)7. August 1991 & JP-A-3 112 020 ( HITACHI TEREKOMU TECHNOL K.K. ) 13. Mai 1991, & JP3112020 A 00000000 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 317 (E-789)19. Juli 1989 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 383 (E-811)24. August 1989 & JP-A-1 134 827 ( FUJITSU LTD ) 26. Mai 1989, & JP1134827 A 00000000 | Prüfung | JP1086419 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 317 (E-789)19. Juli 1989 & JP-A- 1 086 419, & JP1086419 A 00000000 |