EP0420304 - Verfahren zur Herstellung eines optischen Aufzeichnungsmediums [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.11.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.12.1994 [1994/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI KAISHA 1-1, Ichigaya-Kaga-cho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162 / JP | [1991/14] | Erfinder | 01 /
Kodera, Tokio 2-23-10, Unoki Ota-ku, Tokyo-To / JP | 02 /
Kazahaya, Nobuaki Shoshiryo, 47, Nando-Machi Shinjuku-Ku, Tokyo-To / JP | [1991/14] | Vertreter | Behn, Klaus Patentanwalt Lindenberg 34 D-82343 Pöcking / DE | [N/P] |
Frühere [1991/14] | Behn, Klaus, Dipl.-Ing. Patentanwalt Lindenberg 34 D-82343 Pöcking / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90123666.1 | 30.10.1987 | [1991/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860259493 | 30.10.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25949386 | [1991/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0420304 | Datum: | 03.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0420304 | Datum: | 29.12.1993 | Sprache: | EN | [1993/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.02.1991 | Klassifikation | IPC: | G11B7/24 | [1991/14] | CPC: |
B32B37/24 (EP,US);
B29C35/08 (EP,US);
B29C39/148 (EP,US);
B29C43/222 (EP,US);
B29C59/046 (EP,US);
B29D17/007 (EP,US);
G11B23/0035 (EP,US);
G11B7/253 (EP,US);
G11B7/26 (EP,US);
G11B7/263 (EP,US);
B29C2035/0827 (EP,US);
B29C2035/0877 (EP,US);
B32B2305/72 (EP,US);
B32B2429/02 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, SE [1991/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines optischen Aufzeichnungsmediums | [1991/14] | Englisch: | Method of manufacturing an optical recording medium | [1991/14] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un medium d'enregistrement optique | [1991/14] | Prüfungsverfahren | 30.07.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/39] | 04.06.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.10.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.06.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP87907142.1 / EP0288580 | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP55113140 ; | [A]EP0067095 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [A]GB2142767 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 4, no. 168 (P-37)(650) 20 November 1980, & JP-A-55 113140 (MANSEI KOGYO) 01 September 1980,, & JP55113140 A 19800901 |