EP0433897 - Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Zyklobutannukleosiden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.08.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.09.1998 [1998/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E.R. Squibb & Sons, Inc. P.O.Box 4000 Princeton New Jersey 08543-4000 / US | [N/P] |
Frühere [1991/26] | Für alle benannten Staaten E.R. SQUIBB & SONS, INC. P.O.Box 4000 Princeton New Jersey 08543-4000 / US | Erfinder | 01 /
Bisacchi, Gregory S. 22 Blue Ridge Road Titusville, New Jersey 08560 / US | 02 /
Mitt, Toomas 1312 Aspen Drive Plainsboro, New Jersey 08536 / US | [1991/26] | Vertreter | Josif, Albert, et al Baaderstrasse 3 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/26] | Josif, Albert, Dr.-Ing., et al Baaderstrasse 3 D-80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90124123.2 | 13.12.1990 | [1991/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890451664 | 18.12.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 451664 | [1991/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0433897 | Datum: | 26.06.1991 | Sprache: | EN | [1991/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0433897 | Datum: | 05.08.1992 | Sprache: | EN | [1992/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0433897 | Datum: | 01.10.1997 | Sprache: | EN | [1997/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.1992 | Klassifikation | IPC: | C07D473/00, C07C235/40, C07C243/08, C07F7/18 | [1991/26] | CPC: |
C07D473/00 (EP,US);
A61P31/12 (EP);
A61P31/22 (EP);
C07C235/40 (EP,US);
C07C243/08 (EP,US);
C07F7/1804 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Zyklobutannukleosiden | [1991/26] | Englisch: | Process for preparing an optically active cyclobutane nucleoside | [1991/26] | Französisch: | Procédé de préparation de nucléosides dérivés de cyclobutane optiquement actifs | [1991/26] | Prüfungsverfahren | 25.01.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/13] | 03.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.01.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.01.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.07.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0335355 (SQUIBB & SONS INC [US]); | [AP]EP0358154 (NIPPON KAYAKU KK [JP]); | [AP]EP0366059 (ABBOTT LAB [US]) |