EP0438767 - Verfahren zur Abtrennung von Riboflavin aus Fermentationssuspensionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.07.1996 [1996/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1991/31] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Faust, Tillmann, Dr. Parkweg 4 W-6714 Weisenheim / DE | 02 /
Meyer, Joachim, Dr. Gartenstrasse 6 W-6717 Hessheim / DE | 03 /
Wellinghoff, Georg, Dr. Friedrichsplatz 8 W-6800 Mannheim / DE | 04 /
Goesele, Walter, Dr. Mannheimer Strasse 226e W-6900 Heidelberg / DE | 05 /
Martin, Christoph, Dr. Kolpingstrasse 6 W-6800 Mannheim 1 / DE | 06 /
Grimmer, Johannes Duererstrasse 12 W-6700 Ludwigshafen / DE | [1991/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90125316.1 | 22.12.1990 | [1991/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904002066 | 25.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4002066 | [1991/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0438767 | Datum: | 31.07.1991 | Sprache: | DE | [1991/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0438767 | Datum: | 04.12.1991 | Sprache: | DE | [1991/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0438767 | Datum: | 05.07.1995 | Sprache: | DE | [1995/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.1991 | Klassifikation | IPC: | C12P25/00 | [1991/31] | CPC: |
C12P25/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, NL [1991/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Abtrennung von Riboflavin aus Fermentationssuspensionen | [1991/31] | Englisch: | Process for the separation of riboflavin from a fermentation suspension | [1991/31] | Französisch: | Procédé de séparation de riboflavine d'une suspension de fermentation | [1991/31] | Prüfungsverfahren | 22.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/31] | 11.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.08.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.12.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.01.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.01.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.04.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.12.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE2920592 (MERCK & CO INC); | [A]EP0341433 (FLOTTWEG GMBH [DE]); | [A]DE1925001 (PENNWALT CORP) |