EP0416717 - Walzgerüst für ein Planetenwalzwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.02.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.03.1994 [1994/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 40027 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1991/11] | Für alle benannten Staaten MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 D-40027 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Fink, Peter, Dr. mont. Dipl.-Ing. Juistweg 40 D-4300 Essen 1 / DE | 02 /
Figge, Dieter, Dipl.-Ing. Defreggerstrasse 22 D-4300 Essen 1 / DE | [1991/11] | Vertreter | Meissner, Peter E., et al Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach 33 01 30 14171 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1993/09] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 33 01 30 D-14171 Berlin / DE | ||
Frühere [1991/11] | Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Postfach D-14199 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90250213.7 | 16.08.1990 | [1991/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893928962 | 29.08.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3928962 | [1991/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0416717 | Datum: | 13.03.1991 | Sprache: | DE | [1991/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0416717 | Datum: | 10.04.1991 | Sprache: | DE | [1991/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0416717 | Datum: | 31.03.1993 | Sprache: | DE | [1993/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.1991 | Klassifikation | IPC: | B21B13/20 | [1991/11] | CPC: |
B21B13/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1991/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Walzgerüst für ein Planetenwalzwerk | [1991/11] | Englisch: | Roll stand for a planetary rolling mill | [1991/11] | Französisch: | Cage de laminoir pour un laminoir planétaire | [1991/11] | Prüfungsverfahren | 19.03.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/21] | 19.05.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.10.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.12.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.12.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1140534 |