EP0388190 - Schienenunterlagen und Verfahren zur Verbesserung von Eisenbahngleisen unter Verwendung solcher Unterlagen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.06.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.02.1998 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK, NL | veröffentlicht am 08.04.1998 [1998/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PANDROL LIMITED 63 Station Road, Addlestone Weybridge Surrey KT15 2BH / GB | [N/P] |
Frühere [1990/38] | Für alle benannten Staaten PANDROL LIMITED 63 Station Road, Addlestone Weybridge, Surrey KT15 2BH / GB | Erfinder | 01 /
Leeves, Geoffrey Gordon 166a Ashford Road Bearsted, Kent ME14 4NB / GB | [1990/38] | Vertreter | Fane, Christopher Robin King, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | [N/P] |
Frühere [1990/38] | Fane, Christopher Robin King, et al HASELTINE LAKE & CO. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London, WC2A 1AT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90302747.2 | 15.03.1990 | [1990/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19890005917 | 15.03.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8905917 | [1990/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0388190 | Datum: | 19.09.1990 | Sprache: | EN | [1990/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0388190 | Datum: | 28.07.1993 | Sprache: | EN | [1993/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.07.1990 | Klassifikation | IPC: | E01B9/68 | [1990/38] | CPC: |
E01B9/686 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, IT, LI, NL, SE [1990/49] |
Frühere [1990/38] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schienenunterlagen und Verfahren zur Verbesserung von Eisenbahngleisen unter Verwendung solcher Unterlagen | [1990/38] | Englisch: | Rail pads and methods of upgrading railway track using such pads | [1990/38] | Französisch: | Semelles pour rails, et méthode de modification de voies de chemin de fer utilisant de telles semelles | [1990/38] | Prüfungsverfahren | 16.04.1990 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 12.07.1990 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) GB, GR, LU | 19.02.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/16] | 09.12.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 12.08.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.02.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/29] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 12.08.1992 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.08.1992 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.09.1992 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 15.05.1990 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 15.05.1990 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 15.05.1990 | LU   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.07.1993 | CH | 28.07.1993 | DE | 28.07.1993 | DK | 28.07.1993 | LI | 28.07.1993 | NL | 28.07.1993 | [1998/15] |
Frühere [1994/22] | AT | 28.07.1993 | |
CH | 28.07.1993 | ||
DE | 28.07.1993 | ||
LI | 28.07.1993 | ||
Frühere [1994/19] | AT | 28.07.1993 | |
CH | 28.07.1993 | ||
LI | 28.07.1993 | ||
Frühere [1994/05] | CH | 28.07.1993 | |
LI | 28.07.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE7718527U ; | [A]GB2094377 (ARUN PLASTICS LTD, et al); | [Y]EP0169685 (PANDROL LTD [GB]); | [Y]EP0236703 (CLOUTH GUMMIWERKE AG [DE]) |