EP0401043 - Verfahren zur Oberflächenbehandlung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.11.1995 [1995/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [N/P] |
Frühere [1990/49] | Für alle benannten Staaten NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | Erfinder | 01 /
Horiki, Seinosude c/o Nagoya Oilchemical Co. Ltd., 213-5 Honowari Minamishibata-cho, Tokai-shi, Aichi / JP | 02 /
Makino, Reiji c/o Nagoya Oilchemical Co. Ltd., 213-5 Honowari Minamishibata-cho, Tokai-shi, Aichi / JP | [1990/49] | Vertreter | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1995/01] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Frühere [1990/49] | Senior, Alan Murray J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90306014.3 | 01.06.1990 | [1990/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890141360 | 02.06.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14136089 | JP19890216861 | 22.08.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21686189 | JP19890291962 | 08.11.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29196289 | [1990/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0401043 | Datum: | 05.12.1990 | Sprache: | EN | [1990/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0401043 | Datum: | 14.08.1991 | Sprache: | EN | [1991/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.1991 | Klassifikation | IPC: | B05C21/00, B05B15/04 | [1991/35] | CPC: |
B05B12/20 (EP,US);
B05B12/26 (EP,US)
|
Frühere IPC [1990/49] | B05B15/04, B05C21/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1990/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Oberflächenbehandlung | [1990/49] | Englisch: | A method for a surface treatment | [1990/49] | Französisch: | Méthode pour le traitement de surface | [1990/49] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 06.11.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/01] | 27.08.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.12.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 31.05.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/48] | 29.06.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1995/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1995 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP6393370 ; | [A]EP0269529 (IMCARVAU [FR]); | [A]EP0244265 (AVERY INTERNATIONAL CORP [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 333 (C-526)(3180) 08 September 1988, & JP-A-63 93370 (TOYOTA) 23 April 1988,, & JP6393370 A 19880423 |