EP0410628 - Greif- und Übergabevorrichtung für bandförmige Teile [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.12.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.12.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.02.1995 [1995/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [N/P] |
Frühere [1991/05] | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-Ku Tokyo 104 / JP | Erfinder | 01 /
Kumagai, Yuzo 11-9, Sakae 5-chome, Niiza City Saitama Pref. / JP | [1991/05] | Vertreter | Whalley, Kevin, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1991/05] | Whalley, Kevin, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90307828.5 | 17.07.1990 | [1991/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890192050 | 25.07.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 19205089 | [1991/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0410628 | Datum: | 30.01.1991 | Sprache: | EN | [1991/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0410628 | Datum: | 12.02.1992 | Sprache: | EN | [1992/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.12.1991 | Klassifikation | IPC: | B65G65/00, B66F7/08, B29D30/00 | [1992/07] | CPC: |
B29D30/0016 (EP,US)
|
Frühere IPC [1991/05] | B29D30/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1991/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Greif- und Übergabevorrichtung für bandförmige Teile | [1991/05] | Englisch: | Belt-shaped member taking-out and transfer apparatus | [1991/05] | Französisch: | Dispositif de saisie et de transfert d'éléments en forme de bandes | [1991/05] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 13.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/06] | 06.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.08.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/07] | 16.09.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1995/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1994 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2351033 (IMPIANTI TERMOELETTRICI IND [IT]); | [Y]DE3247899 (ROTZINGER AG [CH]); | [Y]FR2538364 (FRIGOFRANCE SA [FR]); | [Y]US3228659 (HORST-ERNST STURM); | [X]DE2222599 (EISENMANN KG MASCHB GES); | [X]GB774338 (MINES ET FONDERIES DE PONTGIBA); | [A]DE1166991 (TREPEL K G MASCHINENFABRIK) |