EP0409645 - Verfahren und Vorrichtung zum Stranggiessen von Stahlblech [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.10.1994 [1994/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, 2-chome, Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 5-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1991/04] | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, 2-chome, Ote-machi Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | ||
Für alle benannten Staaten MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 5-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Furuya, Takashi 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 02 /
Kasama, Akio 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 03 /
Takeuchi, Hidemaro 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 04 /
Fujii, Motoya 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 05 /
Oka, Hideki 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 06 /
Matsumura, Shogo 3434 Oaza Shimada Hikari-shi, Yamaguchi / JP | 07 /
Itoh, Ysuo 1-1-1 Edamitsu, Yahatahigashi-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka / JP | 08 /
Sasaki, Kunimasa 6-22 Kanonshinmachi 4-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima / JP | 09 /
Yamamoto, Keiichi 6-22 Kanonshinmachi 4-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima / JP | [1991/04] | Vertreter | Geering, Keith Edwin, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [1991/04] | Geering, Keith Edwin, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90307958.0 | 20.07.1990 | [1991/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890084510U | 20.07.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8451089 U | JP19890201107U | 01.08.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20110789 U | JP19890210653U | 17.08.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21065389 U | [1991/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0409645 | Datum: | 23.01.1991 | Sprache: | EN | [1991/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0409645 | Datum: | 03.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.10.1990 | Klassifikation | IPC: | B22D11/06 | [1991/04] | CPC: |
B22D11/06 (KR);
B22D11/064 (EP,US);
B22D11/0651 (EP,US);
B22D11/0697 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1991/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Stranggiessen von Stahlblech | [1991/04] | Englisch: | Method and apparatus of continuously casting a metal sheet | [1991/04] | Französisch: | Procédé et dispositif pour couler en continu une tôle métallique | [1991/04] | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/09] | 17.02.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.08.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.05.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.08.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.07.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP58058963 ; | [A]JP56062660 ; | [Y]EP0309247 (NIPPON STEEL CORP [JP], et al); | [Y]EP0124684 (ALLIED CORP [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 149 (M-225)[1294], 30th June 1983; & JP-A-58 058 963 (MITSUBISHI KEIKINZOKU KOGYO K.K.) 07-04-1983, & JP58058963 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 5, no. 123 (M-82)[795], 8th August 1981; & JP-A-56 062 660 (HITACHI SEISAKUSHO K.K.) 28-05-1981, & JP56062660 A 00000000 |