EP0416891 - Vorrichtung zur Bereitstellung einer universellen Schnittstelle für ein Prozesssteuerungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.05.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis, MN 55408 / US | [N/P] |
Frühere [1991/11] | Für alle benannten Staaten HONEYWELL INC. Honeywell Plaza Minneapolis Minnesota 55408 / US | Erfinder | 01 /
Bansal, Ravinder M. 27 Barrel Stave Circle, Horsham Montgomery Co PA 19044 / US | 02 /
Hahn, Amand J. 1555 Morris Road, Lansdale Montgomery Co PA 19446 / US | [1991/11] | Vertreter | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Frühere [1998/52] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Frühere [1991/11] | Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert, et al Honeywell Control Systems Limited, Honeywell House, Arlington Business Park Bracknell, Berkshire RG12 1EB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90309706.1 | 05.09.1990 | [1991/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890402954 | 05.09.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 402954 | [1991/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0416891 | Datum: | 13.03.1991 | Sprache: | EN | [1991/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0416891 | Datum: | 24.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0416891 | Datum: | 22.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.02.1993 | Klassifikation | IPC: | G06F13/38, G06F13/12, G06F19/00 | [1998/30] | CPC: |
G06F13/385 (EP);
G05B19/0421 (EP);
G05B2219/25314 (EP);
G05B2219/25428 (EP)
|
Frühere IPC [1993/12] | G06F13/38, G06F13/12, G06F15/46 | ||
Frühere IPC [1991/11] | G06F13/38, G06F13/18, G06F15/46 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1991/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Bereitstellung einer universellen Schnittstelle für ein Prozesssteuerungssystem | [1991/11] | Englisch: | Apparatus for providing a universal interface to a process control system | [1991/11] | Französisch: | Appareil pour fournir une interface universelle à un système de contrôle d'un procédé | [1991/11] | Prüfungsverfahren | 02.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/39] | 14.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.01.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.01.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 22.07.1998 | IT | 22.07.1998 | NL | 22.07.1998 | [2008/01] |
Frühere [2003/07] | BE | 22.07.1998 | |
NL | 22.07.1998 | ||
Frühere [1999/27] | BE | 22.07.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4253148 (JOHNSON WILLIAM D, et al); | [XD]US4296464 (WOODS RODNEY G, et al); | [Y]EP0147046 (TANDEM COMPUTERS INC [US]) | [X] - IEEE 1980 IECI PROCEEDINGS 1980, PHILADELPHIA,US pages 340 - 344 J.R.GLOVER JR. ET AL. 'A Design for the Remote Link Unit - a Multiprocessor Remote Terminal' |