Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] |
30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] |
28.12.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 12.02.2003 [2003/07] |
28.05.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.07.1999 [1999/28] |
21.05.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.07.1999 [1999/27] |
06.11.1998 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 23.12.1998 [1998/52] |
05.06.1998 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 22.07.1998 [1998/30] |
20.02.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | |
22.01.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
22.01.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | |
09.10.1997 | Ankündigung der Erteilung | |
02.07.1997 | Jahresgebühr | |
23.01.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
08.01.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
21.08.1996 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
27.06.1996 | Jahresgebühr | |
11.07.1995 | Erster Prüfungsbericht | |
10.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 29.09.1993 [1993/39] |
04.02.1993 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 24.03.1993 [1993/12] |
26.01.1991 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 13.03.1991 [1991/11] |