EP0437932 - Einsatzteil [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 02.01.2008 [2008/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten P.S.M. INTERNATIONAL PLC Longacres Willenhall West Midlands WV13 2JS / GB | [N/P] |
Frühere [1991/30] | Für alle benannten Staaten P.S.M. INTERNATIONAL PLC Longacres Willenhall West Midlands WV13 2JS / GB | Erfinder | 01 /
Highfield, Anthony Michael 5 Upper Dingle Fairway, Ironbridge, Shropshire / GB | [1991/30] | Vertreter | Hands, Horace Geoffrey, et al Withers & Rogers 4 Dyer's Buildings Holborn London EC1N 2 JT / GB | [N/P] |
Frühere [1991/30] | Hands, Horace Geoffrey, et al GEORGE FUERY & CO Whitehall Chambers 23 Colmore Row Birmingham B3 2BL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90312807.2 | 26.11.1990 | [1991/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19900001046 | 17.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9001046 | [1991/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0437932 | Datum: | 24.07.1991 | Sprache: | EN | [1991/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0437932 | Datum: | 29.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0437932 | Datum: | 10.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.1992 | Klassifikation | IPC: | F16B37/12 | [1991/30] | CPC: |
F16B37/122 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einsatzteil | [1991/30] | Englisch: | Inserts | [1991/30] | Französisch: | Insert | [1991/30] | Prüfungsverfahren | 08.12.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/05] | 18.06.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.08.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.02.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.04.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.04.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.05.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.08.1994 | BE | 10.08.1994 | CH | 10.08.1994 | DK | 10.08.1994 | ES | 10.08.1994 | GR | 10.08.1994 | IT | 10.08.1994 | LI | 10.08.1994 | NL | 10.08.1994 | SE | 10.11.1994 | LU | 30.11.1994 | [2008/01] |
Frühere [2002/24] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
ES | 10.08.1994 | ||
GR | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
LU | 30.11.1994 | ||
Frühere [2000/04] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
GR | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
LU | 30.11.1994 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
IT | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
DK | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Frühere [1995/29] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
SE | 10.11.1994 | ||
Frühere [1995/26] | AT | 10.08.1994 | |
BE | 10.08.1994 | ||
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
Frühere [1995/15] | AT | 10.08.1994 | |
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
NL | 10.08.1994 | ||
Frühere [1995/15] | AT | 10.08.1994 | |
CH | 10.08.1994 | ||
LI | 10.08.1994 | ||
Frühere [1995/11] | CH | 10.08.1994 | |
LI | 10.08.1994 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2184350 (ITW LTD [GB]); | [A]FR2504616 (PSM FASTENERS LTD [GB]); | [X]DE3721577 (TUBOS E CONEXOES TIGRE SA [BR]); | [E]EP0443134 (BOELLHOFF & CO [DE]) |