Benannte Vertragsstaaten | AT | Erlöschen: 18.11.1993 | CH | Erlöschen: 31.03.1994 | DE | | ES | Erlöschen: 18.11.1993 | GB | Erlöschen: 18.11.1993 | IT | Erlöschen: 18.11.1993 | LI | Erlöschen: 31.03.1994 | NL | Erlöschen: 18.11.1993 | SE | Erlöschen: 18.11.1993 | Prüfungsverfahren | 16.07.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 18.11.1993 | Einspruchsverfahren | 19.08.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.11.1994 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 18.04.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANNULLED DUE TO FAILURE TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF ART. 29P AND 29M OF THE PATENTS ACT | | Datum des Ereignisses: | 09.11.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 26.09.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT CH DE ES GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | AT CH DE ES GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 17.04.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19910221 | | Datum des Ereignisses: | 01.07.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19920514 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 97483 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19931215 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 23.12.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 69004604 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19931223 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 25.05.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EP PATENT (UK) TREATED AS ALWAYS HAVING BEEN VOID IN ACCORDANCE WITH GB SECTION 77(7)/1977 [NO TRANSLATION FILED] | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH AUV | Code Expl.: | UNDELIVERABLE DECISIONS OPENED (PATENTS) | Free Format Text: | LE BREVET CI-DESSUS EST TOMBE EN DECHEANCE, FAUTE DE PAIEMENT, DE LA 5E ANNUITE. | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Effective DATE: | 19940331 | | Datum des Ereignisses: | 01.12.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19941201 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Free Format Text: | THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Effective DATE: | 19940331 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 18.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRE;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.SCRIBED TIME-LIMIT | Effective DATE: | 19931118 | | Datum des Ereignisses: | 01.10.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 11.08.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 22.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 22.09.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |